主持建设工程事务中心全面工作。负责建筑勘察设计、建筑工程招投标监管工作;负责建筑节能和墙体材料革新工作;负责分管领域内的安全生产和行政执法工作。负责县建设安全专委会办公室日常工作。分管建筑业管理和工程质量安全监督股(勘察设计和科技股)。联系五里镇锡山村驻村包保和县建筑行业协会。与万辉甫同志互为AB角。完成局长交办的其他工作。
1988年08月--1989年09月 通城县建筑勘察设计室学员
1989年10月--1992年07月 湖北城乡建设职工大学就读
1992年07月--2004年04月 通城县建设工程质量监督站监督员、副站长、站长
2001年06月--2020年12月 通城县建设工程管理局副局长
2020年12月--2022年02月 通城县建设工程管理局局长
2022年02月--至今 通城县住房和城乡建设局党组成员、县建设工程管理局局长